Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-06-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2014-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2014-09-10
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 84/3 |
||
Administrator |
2014-06-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57 |
||
Lichidator Administrator |
2015-02-23 - 2019-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 60 |
||
Administrator |
2014-09-24
Glodeni, str. Decebal, 7/1 |
||
Administrator |
2014-09-25
Bălţi, str. Bulgară, 114, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2014-09-29
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-16 - 2018-11-02
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2013-08-01 - 2020-02-11
Sîngerei, Ţambula |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2020-02-11
Făleşti, Logofteni |
||
Administrator |
2014-11-12 - 2021-03-03
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Vieru Igor, 10 |
||
Administrator Administrator |
1993-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 3 |
||
Administrator |
2007-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 38/2 |
||
Administrator |
2011-09-20
Bălţi, str. Lupu Vasile, 38 |
||
Administrator |
2010-01-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2011-05-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 122/A |
||
Administrator |
2014-07-16
Şoldăneşti, str. 31 August, 129 |
||
Administrator |
2014-06-24 - 2020-09-07
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2005-03-14
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2007-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 98/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2012-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/2, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2012-02-23 - 2021-10-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 75, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-03-04
Criuleni, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
2004-06-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2007-06-14
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
1996-06-21 - 2019-02-08
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2019-08-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-02-26
Bălţi, str. Voluntarilor, 57, ap.(of.) 40 |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator Administrator |
2008-09-12 - 2021-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
1999-01-26
Basarabeasca, Carabetovca |
||
Administrator |
2011-06-16
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 25 |
||
Administrator |
2014-12-04 - 2019-08-09
Cimişlia, Ialpujeni |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2008-02-19
Anenii Noi, Hîrbovăţ |