Vegetable growing, fruit growing and increasing nursery production
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2003-04-01 - 2014-12-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vladimirescu Tudor, 1/1, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2014-11-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 2/B, ap.(of.) 12 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2010-11-16 - 2014-11-19
Ialoveni, Dănceni, str. Eminescu Mihai, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-26 - 2014-12-09
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-12-13 - 2014-12-17
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-18 - 2014-12-30
Leova, Beştemac |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-04 - 2015-02-12
Orhei, Step-Soci |
||
Lichidator Administrator |
2013-07-16 - 2015-03-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. 60 let Octeabrea, 8 |
||
Administrator |
2001-02-08
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2001-04-18
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2002-01-23 - 2015-04-21
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2005-05-17 - 2015-03-16
Rîşcani, str. Lermontov M., 21 |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-17 - 2015-05-29
Sîngerei, Rădoaia |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-13 - 2015-04-07
Cimişlia, Mihailovca, str. Creangă Ion, 25 |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-27 - 2015-04-09
Floreşti, str. Testemiţeanu N., 18 |
||
Administrator |
2007-07-10 - 2015-07-03
Ocniţa, Otaci, str. Cotovschi, 65, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2001-06-29
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2001-07-25
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2001-07-30
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 1/A |
||
Administrator |
1997-12-10
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator |
2014-05-27 - 2015-04-24
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator Lichidator |
1992-06-15 - 2015-08-10
Criuleni, Zolonceni |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-09 - 2015-09-02
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-02-21 - 2015-10-27
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2007-09-17 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 251 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-13 - 2015-08-13
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Lichidator |
2011-07-06 - 2015-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-27 - 2015-08-06
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 24 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-04-03 - 2015-09-28
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2012-06-05 - 2015-09-30
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2021-04-01
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 24 |
||
Administrator |
2001-10-23
Nisporeni, Selişte |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-02
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Administrator |
2001-11-26
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2002-01-11
Căuşeni, Grigorievca |