|
|
1995-02-09 - 2009-10-28
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2000-12-21
Hînceşti, str. 31 August, 66
|
|
|
|
2006-05-03 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/2, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2002-03-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 373
|
|
|
|
2002-03-07 - 2017-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 788, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2004-04-14
Dubăsari, Molovata
|
|
|
|
1999-03-09
Donduşeni, Sudarca
|
|
|
|
1998-02-24 - 2020-02-17
Rîşcani, Văratic
|
|
|
|
2005-07-27 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1993-02-26
Anenii Noi, Albiniţa, str. Chişinăului, 8
|
|
|
|
2003-12-10 - 2010-09-24
Drochia, str. Stere C., 35
|
|
|
|
2003-11-24 - 2011-09-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166
|
|
|
|
1995-12-28 - 2003-02-25
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 19
|
|
|
|
2000-03-06
Făleşti, Pompa
|
|
|
|
2002-11-08
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 1/A
|
|
|
|
2001-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2007-05-16 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 70/2
|
|
|
|
1996-07-14
Soroca, Cosăuţi
|
|
|
|
2014-04-18 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
2004-06-01 - 2008-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2001-05-16
Rezina, str. 27 August, 70/1
|
|
|
|
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/2, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2012-04-12 - 2024-04-03
Teleneşti, Ordăşei
|
|
|
|
2003-04-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 55/3, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1995-11-22
Sîngerei, Dobrogea Veche
|
|
|
|
2014-07-16 - 2022-03-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1999-04-07 - 2009-10-14
Soroca, Redi-Cereşnovăţ
|
|
|
|
1992-12-31
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 94
|
|
|
|
2008-03-12 - 2019-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 73
|
|
|
|
2003-03-14 - 2020-12-04
Rezina, Ignăţei
|
|
|
|
2003-11-07 - 2017-07-06
Taraclia, Ciumai
|
|
|
|
2002-12-30 - 2019-07-16
Criuleni, Oniţcani
|
|
|
|
1992-10-20
Criuleni, Paşcani
|
|
|
|
1999-11-10 - 2020-02-18
Făleşti, Hiliuţi
|
|