Vegetable growing, fruit growing and increasing nursery production
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-07
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 67 |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2002-01-23
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 5, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2014-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 105/4, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2003-09-09
Ialoveni, str. Moldova, 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-03-05 - 2017-10-17
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2012-06-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 148/3, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1999-03-04
Orhei, Morozeni |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-18 - 2020-08-07
mun. Chişinău, Codru, str. Cibotaru Simion, 17 |
||
Administrator |
2008-12-18
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2007-10-17 - 2017-03-30
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 117/A |
||
Administrator Lichidator |
2005-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tanchistov, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2005-03-31
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 71 |
||
Administrator |
2006-07-03
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
2013-10-09
Hînceşti, Cărpineni, str. Mitropolit Dosoftei, 31 |
||
Administrator |
2015-02-18
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Osipenco, 39 |
||
Administrator |
2009-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 19/5, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2013-10-22 - 2020-02-04
Anenii Noi, Ochiul Roş |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-17
Floreşti, Prajila |
||
Lichidator Administrator |
2004-10-21 - 2016-01-22
Sîngerei, Biruinţa, str. Prietenia, 13/3 |
||
Administrator |
2015-03-05
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2009-06-10
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2004-09-17
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2000-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 105/1 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator |
2008-01-10
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2006-05-24 - 2019-07-09
Cantemir, Cîşla |
||
Administrator |
2009-04-23 - 2020-02-03
Drochia, Petreni |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1 |
||
Administrator |
2010-12-17
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 97, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1994-09-26 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 41 |
||
Administrator |
2009-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
2011-11-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2 |
||
Administrator |
2013-02-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 2 |
||
Administrator |
2014-11-03 - 2017-12-13
Străşeni, Roşcani |