Vegetable growing, fruit growing and increasing nursery production
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-09-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ioan Botezătorul, 29 |
||
Administrator |
2010-10-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tricolorului, 37 |
||
Administrator |
2010-10-06
Criuleni, Hîrtopul Mic |
||
1997-11-26 - 2008-06-20
Rîşcani, str. Florilor, 3 |
|||
Lichidator Administrator |
1995-10-12
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 97/2, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2002-03-25 - 2018-06-21
Cimişlia, Dimitrovca |
||
Administrator |
2010-11-10
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Administrator |
2010-11-17
mun. Chişinău, Brăila, str. Işnovăţ, 12 |
||
Administrator |
2010-11-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 404 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2005-04-18
mun. Chişinău, Codru |
||
Administrator |
2014-10-08
Cahul, str. Strada Veche, 143, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2010-02-04
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2010-02-26
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2007-01-25 - 2017-12-26
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2006-01-04 - 2018-05-18
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-08-20
Glodeni, Viişoara |
||
Administrator |
2010-09-17
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2010-10-08
Bălţi, str. Ostaf Serghei, 7A |
||
Administrator |
2010-11-11
Bălţi, str. Glavan Boris, 13, ap.(of.) 215 |
||
Administrator |
2014-03-28
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-26 - 2018-08-10
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2010-12-16
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2010-05-07
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2010-07-13
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cocieri, 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2010-04-28
Leova, str. Creangă Ion, 38 |
||
Administrator |
2010-09-03
Cimişlia, Iurievca |
||
Administrator |
2010-12-27
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-12-15 - 2018-08-20
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2010-01-14 - 2010-08-18
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2010-03-18
Orhei, Sirota |
||
Administrator |
2010-04-30 - 2011-02-23
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2010-06-09
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2010-11-16 - 2012-04-27
Rezina, Cinişeuţi |