Grain and legume cultivation, including seed production
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-02-14
Donduşeni, Codrenii Noi |
||
Administrator |
2012-08-30
Taraclia, str. Panov O., 50 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2020-11-25
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2016-08-23
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
2001-09-29
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-30
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2007-01-09 - 2024-05-02
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2014-06-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1 |
||
Administrator |
1998-08-18 - 2010-12-27
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Zarecinaia, 48 |
||
Administrator |
2000-10-25
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Cotovschi, 26 |
||
Administrator |
2021-02-26
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2002-11-13
Străşeni, str. Ciorbă Toma, 35 |
||
Administrator |
1999-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 27 |
||
Administrator |
2002-12-17
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 109, ap.(of.) 25 |
||
Comisia Comisia Comisia Administrator |
1995-11-28
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 100 |
||
Administrator |
2000-02-18 - 2009-10-05
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2003-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2003-03-31
mun. Chişinău, Budeşti, str. Decebal, 7 |
||
Administrator |
1997-07-25 - 2020-11-30
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2001-01-11
Străşeni, Cojuşna, str. Viteazul Mihai, 2 |
||
Administrator |
2018-03-27
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2003-02-18
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2002-04-16
Sîngerei, Grigoreşti |
||
Administrator |
1999-06-18
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2002-03-18 - 2019-09-09
Teleneşti, Zgărdeşti |
||
Administrator |
2002-03-27
Ştefan Vodă, Căplani, str. Libertăţii |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-10 - 2008-10-23
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-04-05
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-19
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2000-10-27 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 205 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-02-10
Taraclia, Balabanu, str. Lenin |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-24 - 2019-02-18
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 41 |
||
Administrator |
2003-03-27
Anenii Noi, str. Zorile, 9 |
||
Administrator |
2003-11-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 11 |
||
Administrator |
2004-02-17
Taraclia, str. Lesnaia, 40 |