Grain and legume cultivation, including seed production
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-11-06 - 2014-07-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2015-01-22
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 107 |
||
Administrator |
2004-03-27 - 2019-09-10
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2004-03-01
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-03-05 - 2015-11-19
Drochia, Moara de Piatră |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2015-07-22
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2000-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2002-04-03 - 2016-09-08
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1993-07-02 - 2015-01-13
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 96, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2016-01-05
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1998-09-23 - 2014-05-29
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
2002-04-02 - 2016-02-03
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2005-10-04 - 2013-03-27
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1995-12-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti loc.st.c.f., str. 40 let Moldavii, 1 |
||
Administrator |
2006-02-17 - 2017-02-20
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2000-07-25 - 2013-02-28
Sîngerei, str. Lupu Vasile, 11 |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2014-05-15
Orhei, str. 31 August 1989, 152 |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2016-03-30
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2006-07-04 - 2017-03-07
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator |
2007-09-18 - 2014-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
2018-03-12
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2008-10-30 - 2014-02-25
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2012-04-19
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 90 |
||
Administrator |
2001-07-09 - 2020-02-13
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2010-02-18
Ungheni, str. Romană, 54 |
||
Administrator |
2010-08-12
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2010-09-15 - 2013-10-22
Ungheni, str. Decebal, 58 |
||
Administrator |
2011-04-12 - 2015-08-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-11-08 - 2015-06-19
Străşeni, str. Micle Veronica, 38, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-03-28 - 2014-10-24
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 76 |
||
Administrator |
2011-06-17 - 2014-06-05
Soroca, str. Parşin, 6 |
||
Lichidator |
2011-09-26 - 2016-05-05
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2012-12-19 - 2015-09-07
Bălţi, str. Glavan Boris, 6/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2012-09-20 - 2013-08-21
Drochia, Sofia |