Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2003-01-21 - 2007-12-03
Criuleni, Zăicana |
||
Lichidator Administrator |
2002-09-17
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
1998-06-24
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1999-06-18
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2002-05-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2000-01-28
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2019-09-10
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2000-02-01
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator Administrator |
2011-08-20
Leova, Covurlui |
||
Administrator |
2001-07-04
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
2003-12-29
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1994-01-20
Şoldăneşti, str. Tatarbunarilor, 19 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-08-13
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
2014-05-27
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2008-05-27
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-29 - 2022-03-11
Soroca, str. Creangă Ion, 20, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-10 - 2008-10-23
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-04-05
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
2002-03-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 373 |
||
Administrator |
2004-02-23
Ialoveni, Costeşti |
||
1992-12-08 - 2010-07-13
Şoldăneşti, Alcedar |
|||
Administrator |
1999-06-11
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
1992-12-24
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
2004-04-14
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-03-10 - 2010-02-16
Rîşcani, Uşurei |
||
Administrator |
1997-01-31
Bălţi, str. Libertăţii, 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-03-22
Rîşcani, Horodişte |
||
Administrator Lichidator |
2004-03-18 - 2011-11-23
Rîşcani, Ştiubeieni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-02-10
Taraclia, Balabanu, str. Lenin |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2021-03-16
Străşeni, Cojuşna, str. Lazo S., 1 |
||
Administrator |
1999-03-09
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2003-05-22 - 2019-02-15
mun. Chişinău, Truşeni, str. Donici A., 15 |
||
Lichidator Administrator |
2000-08-23 - 2022-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9 |
||
Administrator |
1992-12-07 - 2019-07-25
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2012-12-03
Călăraşi, Pîrjolteni |