Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-05-14 - 2000-06-30
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2003-09-10
Drochia, Pelinia, str. Libertăţii, 80 |
||
Administrator |
1993-07-27 - 2000-07-06
Ungheni, Drujba |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-18 - 2006-02-13
Floreşti, str. Livezilor, 18 |
||
Administrator |
2003-09-26
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator Lichidator |
2003-10-10 - 2010-01-29
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
1994-07-01 - 2000-09-27
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
1994-11-03 - 2000-04-18
Ungheni, Condrăteşti |
||
Administrator |
1993-03-04
Soroca, str. Kogălniceanu Mihail, 20 |
||
Administrator |
1995-12-15
Soroca, str. Cosăuţului, 10 |
||
Administrator |
1993-12-01
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 111 |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-24 - 2010-04-22
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2012-05-07
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2001-04-24
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
1996-02-27 - 1999-10-22
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2000-03-03
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1996-04-04 - 2000-04-26
Ungheni, Teşcureni |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2000-08-29
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
1996-04-23 - 2000-05-02
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 34 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2000-03-03
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2000-03-22
Ungheni, Blindeşti |
||
Administrator |
1997-05-17 - 1999-11-26
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator |
1993-05-07 - 2000-11-24
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2000-02-21
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2000-07-11
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-02-22
Floreşti, Dumitreni |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-03-21
Floreşti, Roşieticii Vechi |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2000-03-29
Floreşti, Caşunca |
||
Administrator |
1996-02-14
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 6 |
||
Administrator |
2014-03-28
Cahul, Cotihana |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2002-02-15 - 2007-05-07
Taraclia, str. Gorkii, 1 |
||
Întreprinderea Individuală CAZMALÎ NICOLAI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-09-26 - 2014-02-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Lichidator |
2012-01-20 - 2016-03-04
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2003-04-29
Taraclia, Valea Perjei, str. Komsomolskaia, 13 |
||
Administrator |
2003-04-29
Taraclia, Valea Perjei, str. Popov, 24 |