Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-04-18
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2003-07-10
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2000-11-06
Soroca, Zastînca |
||
Lichidator Administrator |
2003-08-12 - 2008-05-27
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2003-08-22
Sîngerei, Cotiujenii Mici |
||
Administrator |
1992-11-12 - 2000-01-26
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2002-08-12
Glodeni, Viişoara |
||
Administrator |
2001-10-07
Rîşcani, str. Lermontov M., 130 |
||
Administrator |
2011-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4/A, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2002-08-01 - 2018-12-12
Criuleni, Işnovăţ |
||
Administrator |
2007-12-20
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2004-12-13
Sîngerei, Cubolta |
||
Administrator |
1992-12-30
Drochia, str. Octeabriscaia, 28, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-03-04 - 2000-03-24
Soroca, Sobari |
||
Administrator |
1993-02-11 - 2000-05-02
Soroca, str. Luceafărul, 14, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2012-09-21 - 2018-04-06
Cimişlia, str. Viteazul Mihai, 86 |
||
Administrator |
2013-03-06
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1993-03-23 - 1999-12-15
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
1993-04-12 - 2000-05-25
Soroca, Băxani |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2000-02-22
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
2008-11-21
Bălţi, str. Puşkin A., 79, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1993-04-30 - 2000-04-14
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
1993-05-04 - 2000-02-23
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
1993-05-11 - 2001-01-16
Soroca, Cureşniţa Nouă |
||
Administrator |
1993-05-24 - 2000-03-03
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 74 |
||
Administrator |
2005-11-18 - 2019-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/6, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2000-02-01
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2013-02-14 - 2020-04-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-30
Orhei, Susleni |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-04 - 2017-03-02
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2004-01-23
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2001-11-30
Basarabeasca, str. Ukrainskaia, 56 |
||
Administrator |
1999-06-01
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
1997-07-31 - 2018-01-11
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-22 - 2017-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 30 |