Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-31
Bălţi, str. Kiev, 153 |
||
Administrator |
2002-12-16
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
1995-12-06
Bălţi, str. Franco I., 19 |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-12 - 2019-06-04
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator |
2002-12-03
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2002-11-27 - 2009-09-30
Edineţ, Cupcini, str. Biruinţei, 27 |
||
Administrator |
2003-01-09
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1999-07-21
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-11-08 - 2010-09-20
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205/A |
||
Administrator |
2002-12-10
Orhei, Izvoare |
||
Administrator |
2002-11-01
Drochia, str. Călinescu George, 11 |
||
Administrator |
1999-04-07
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
2002-11-20 - 2003-04-22
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator |
2005-09-05 - 2018-04-05
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-12 - 2018-02-05
Orhei, str. Stejarilor, 28 |
||
Administrator Lichidator |
2009-06-04 - 2018-04-05
Rîşcani, Gălăşeni |
||
Administrator |
2008-04-16
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
1999-06-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 23/3, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-09-05
Taraclia, Novosiolovca, str. 1 Mai str-la, 10 |
||
Administrator |
1997-12-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 204 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2020-04-08
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1993-12-02 - 2019-06-04
Bălţi, str. Joliot-Curie Frederic, 33 |
||
Administrator |
2000-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 410 |
||
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
1992-09-21
Criuleni, str. 31 August, 108 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2018-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 26/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 1999-12-27
Căuşeni, Săiţi |
||
Administrator |
2002-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/2, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2009-03-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 1/a |
||
Administrator |
1993-05-26 - 2000-10-27
Leova, Colibabovca |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-09 - 2017-07-10
Străşeni, str. Miciurin, 5 |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2000-07-25
Leova, str. Mendeleev D., 10 |
||
Administrator |
1999-03-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cernăuţi, 20 |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-30 - 2019-07-10
Basarabeasca, Başcalia |