Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-01-26
mun. Chişinău, Truşeni, str. Precup Vladimir, 1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2011-09-13
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-26
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1993-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1 |
||
Administrator |
1993-10-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15 |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2018-11-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Spartacus, 24 |
||
Administrator |
2013-04-04 - 2019-11-11
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2002-02-21
Cantemir, Cania |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-08 - 2020-03-24
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1998-03-24 - 2014-11-27
Cimişlia, str. Frunze M., 8 |
||
Administrator |
1999-02-10 - 2005-06-27
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
2000-11-28
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mioriţa, 26/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-10-02 - 2018-11-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/1 |
||
Administrator |
1993-08-19 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 411 |
||
Administrator |
2014-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1992-04-17 - 2010-07-21
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2001-07-30 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22/1, ap.(of.) 93 |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2018-12-03
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2011-04-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2000-09-18
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2015-02-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 58, ap.(of.) 302 |
||
Administrator |
2015-01-19
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Lichidator Administrator |
2002-09-11 - 2021-02-03
Străşeni, Micleuşeni |
||
Administrator |
1992-07-01 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47, ap.(of.) 205 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 1 |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/6, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
1993-02-01 - 2017-09-12
Ştefan Vodă, str. 31 August, 4/A |
||
Administrator |
2003-04-23 - 2024-03-04
Glodeni, str. Moldova, 16 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-12-05 - 2019-05-27
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolinaia, 2 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2004-11-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/2, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 24 |
||
Administrator |
1999-01-12 - 2004-06-02
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
1997-05-19 - 2004-05-21
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2003-03-21
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2005-06-29
Soroca, Rubleniţa |