Cultivation of cereal, technical and fodder plants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2003-09-08
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 14, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2011-07-07 - 2023-03-30
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate |
2012-06-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/5, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1999-01-12
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
2003-04-03
Nisporeni, str. Creangă Ion, 19 |
||
Administrator |
1999-02-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4 |
||
Administrator |
1992-07-24 - 2023-04-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4 |
||
Administrator |
2015-01-20
Bălţi, str. Smolean, 15, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-08 - 2023-05-29
Orhei, str. Nouă, 29 |
||
Lichidator |
2014-02-13 - 2023-05-26
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
2014-10-09
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Livezilor, 130A |
||
Administrator |
1994-01-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 165/2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1993-09-24
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 21 |
||
Administrator |
1993-04-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici Alexei, 12, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-07-10
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
1994-01-20 - 2023-10-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pumnul Aron str-la, 153 |
||
Administrator |
2013-10-17
mun. Chişinău, Stăuceni |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2023-06-12
Taraclia, str. Molodiojnaia, 9 |
||
Administrator Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet |
1994-05-10
mun. Chişinău, Vatra |
||
Administrator Lichidator |
2000-01-31
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-21
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 24 |
||
Administrator |
1999-09-06
mun. Chişinău, Făureşti, str. Viteazul Mihai, 52 |
||
Administrator |
1993-06-23
Ialoveni, str. Frunze Mihail, 39 |
||
Administrator |
2022-10-12
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2005-08-17
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2008-07-25
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
2003-02-19
Drochia |
||
Administrator |
2012-10-30 - 2024-05-27
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 43 |
||
Administrator |
2003-03-04
Bălţi, str. Strîi, 3 |
||
Administrator |
2007-08-01
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-16 - 2020-07-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/3 |
||
Administrator |
2001-12-27
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2011-07-22 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77 |
||
Administrator |
2003-03-05 - 2024-04-09
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2010-12-17
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 97, ap.(of.) 39 |