Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-05-04
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1993-02-15
Căuşeni, str. <, 79 |
||
Administrator |
2000-11-30
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2009-12-29
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1997-10-16 - 2022-02-21
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
1997-03-28 - 2019-08-08
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1993-07-02 - 2019-08-08
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2000-02-17
Orhei, Mîrzeşti |
||
Administrator |
1994-06-23
Nisporeni, str. <, 13 |
||
Administrator |
2010-09-15
Ocniţa, Verejeni |
||
Administrator |
1996-12-10
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
1997-01-04
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
1992-04-28 - 2023-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 2, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1999-11-11 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 12/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-02-11
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
1993-06-25
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator Lichidator |
2000-06-21 - 2021-11-12
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-17
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
1997-10-10 - 2021-11-12
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1992-12-08 - 2012-07-31
Hînceşti, Mereşeni |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator Administrator |
2008-09-12 - 2021-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
2021-03-10
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1998-03-20
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1998-08-07
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
2004-01-26
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2012-07-30
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-05-11
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1993-08-12
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1996-07-10 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1994-12-15 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 25, ap.(of.) 68 |