Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-12-23
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 42, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1993-07-20 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 165/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1999-10-04 - 2004-11-15
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2011-04-21
Taraclia, str. General Inzov, 5 |
||
Administrator |
1993-03-23 - 2002-12-27
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-24
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
2010-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 9/1, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1994-04-22 - 2020-02-11
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2014-03-26
Ocniţa |
||
Administrator |
2008-03-11
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2014-09-26
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-25 - 2020-10-21
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1999-10-19
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2000-03-16
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2020-02-11
Rîşcani, Gălăşeni |
||
Administrator |
1992-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 102, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1993-12-14
Cantemir, str. Luceafărul, 18 |
||
Administrator |
1994-01-31
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2000-07-11
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2023-01-16
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2021-09-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1998-06-11
Cantemir, Vîlcele |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2005-09-30
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1992-09-23 - 2005-09-30
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1997-04-30 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 67/B |
||
Administrator |
1993-02-18
Cahul, str. Trandafirilor, 51 Љ‚ |
||
Administrator |
1993-04-29
Cahul, str. Spirin V., 5 |
||
Administrator |
1993-05-20
Cahul, str. <, 14 |
||
Administrator |
2001-01-31 - 2005-10-14
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-22 - 2005-10-03
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2005-09-30
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2005-10-14
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
1999-03-26
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
2011-05-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 122/A |
||
Administrator |
2005-10-21
Ungheni, Sineşti |