Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-02 - 2021-02-26
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
1995-10-31 - 2000-11-14
Hînceşti, Cărpineni, str. Cocoarelor, 34/8 |
||
Administrator |
2004-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2012-08-16
Drochia, str. Valea Curechiului, 13 |
||
Administrator |
2004-11-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-05-16 - 2018-10-31
Cantemir, Dimitrova |
||
Administrator |
1995-02-28
mun. Chişinău, Cricova |
||
Administrator |
1993-12-22 - 2018-10-31
Taraclia, Corten, str. Lenin, 40/A |
||
Administrator |
1992-12-15
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August 1989, 41 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2021-02-26
Drochia, str. Marinescu Al., 30 |
||
Administrator |
1996-04-02 - 1999-07-19
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1996-08-19 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Sovietică |
||
Administrator |
1996-06-05 - 1997-12-03
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1994-09-28 - 2018-04-10
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1994-07-26 - 2019-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 5, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1996-06-26 - 1999-02-17
Hînceşti, Anini |
||
Administrator |
1994-02-02 - 2018-04-10
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2018-04-10
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2018-04-10
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1996-09-23 - 1998-02-10
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1996-03-07 - 2018-04-10
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2018-04-10
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1996-09-23 - 1997-12-26
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2001-01-19
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1997-03-11 - 2000-11-20
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator |
1992-10-02
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2018-02-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev, 59 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2018-02-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 11, ap.(of.) 1 |
||
1995-11-10 - 2011-06-02
Glodeni, str. Trandafirilor, 6 |
|||
Administrator |
1993-03-22 - 2018-02-07
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Liebknecht Karl, 32 |
||
Administrator |
1994-08-12 - 2018-12-14
Edineţ, str. Gorkii, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2018-02-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 4, ap.(of.) 17 |
||
1994-11-30 - 2004-09-06
Cahul, str. Tolstoi L., 2/A, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
2004-12-03
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 60 |
||
Administrator |
1995-06-02 - 2018-09-12
Edineţ, Viişoara |