Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-08-21 - 2020-04-23
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2002-01-10
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2006-10-03
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1999-08-05 - 2010-11-12
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
1999-07-01
Soroca, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-09-13 - 2007-04-06
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1998-12-01 - 2020-04-23
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
1993-08-02
Drochia, str. Cantemir D., 32 |
||
Administrator |
1993-07-13 - 2001-07-10
Ungheni, str. <, 14 |
||
Administrator |
1993-12-27 - 2018-06-13
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1994-12-12 - 2018-06-13
Cahul, str. Dunării, 22 |
||
Administrator |
1998-06-15 - 2020-04-23
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1992-04-13
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator Lichidator |
1992-07-23 - 2007-07-11
Soroca, Egoreni, str. Nucarilor, 6 |
||
Administrator |
1996-11-13
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 30 |
||
Administrator |
2004-02-21 - 2024-08-21
Rîşcani, Nihoreni, str. Florilor, 57 |
||
Administrator |
2000-02-10
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
1998-09-07 - 2006-08-07
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2000-09-22
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-10-12
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
1994-11-03 - 2000-04-18
Ungheni, Condrăteşti |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2000-09-28
Ungheni, str. Ureche Gr., 6, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-09-09
Drochia, str. 31 August, 35 |
||
Administrator |
1995-04-10
Drochia |
||
Administrator |
1995-04-10
Drochia, str. Russo Alecu, 26 |
||
Administrator |
2001-09-14
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
1996-07-30 - 2006-11-13
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2020-02-07
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 61/2 |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia, 1/2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-02-16
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1995-07-28
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1994-01-07 - 2012-04-24
Ştefan Vodă, str. 31 August, 18, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1992-09-30
Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, 47 |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2009-12-23
Căuşeni, str. Păcii, 112 |