Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-07-12 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2006-06-16
Sîngerei, str. Testemiţeanu N., 26 |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2007-10-24
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2007-08-21
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator Lichidator |
1996-08-21 - 2008-04-07
Bălţi, str. Miţkevici, 57/A |
||
Administrator |
1993-03-16 - 2000-08-24
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2017-09-13
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1992-12-15 - 2017-09-29
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-04-14 - 1999-10-20
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2018-09-06
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2001-04-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 193 |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2018-04-06
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 70 |
||
Administrator |
1993-04-29 - 2000-08-17
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1995-05-04 - 2019-07-12
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1995-02-01 - 2019-07-12
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2012-03-02
Orhei, str. Negruzzi C., 111/A, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2012-04-06
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2012-04-06
Orhei, str. Codru, 21 |
||
Administrator |
1996-05-17 - 2018-04-06
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator Lichidator |
2001-11-02 - 2017-08-30
Ştefan Vodă, Purcari |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2020-02-05
Drochia, Antoneuca |
||
Administrator |
1993-02-23
Drochia, Sergheuca |
||
Administrator |
1993-05-04 - 2017-08-24
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2002-09-23
Drochia, Moara de Piatră |
||
Administrator |
1994-08-01 - 2014-06-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ogorodnaia, 24 |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2018-01-11
Ocniţa, str. Macarenco, 1 |
||
Administrator |
1993-12-17 - 2000-10-12
Soroca, Rubleniţa, str. Independenţei, 12 |
||
Administrator |
1993-12-21 - 1999-08-13
Soroca, str. Luceafărul, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-12-21 - 2001-03-30
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 56/2 |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2005-04-19
Bălţi, str. Puşkin A., 47, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1994-02-07 - 2000-06-29
Soroca, str. Limba Română, 20, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1996-07-31 - 2012-08-14
Orhei, str. Tcacenco, 27 |
||
Administrator |
1994-03-22 - 2001-04-27
Soroca, str. Luceafărul, 14, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2006-09-20
Cahul, Iasnaia Poleana |
||
Lichidator Administrator |
2001-12-22 - 2009-11-25
Cahul, str. Independenţei, 47 |