Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-15 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 6/2, ap.(of.) 34 |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-10
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 73 |
||
Administrator |
1994-07-19
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2002-12-27 - 2020-02-05
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
1995-12-27
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2000-05-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2018-09-05
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2018-09-05
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-09-05
Edineţ, Trinca |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-29 - 2007-04-06
Dubăsari, Cocieri, str. Gagarin Iu., 3 |
||
Administrator |
1996-03-13 - 2018-09-05
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-13 - 2007-08-15
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2018-12-10
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 11, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2001-04-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32, ap.(of.) 166 |
||
Administrator |
1992-12-23 - 2000-08-28
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator Lichidator |
1998-05-14 - 2018-04-06
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2000-07-26
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2001-12-10
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
1993-01-21 - 2000-12-06
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2000-08-02
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2000-03-28
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1995-03-10
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 26, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2001-12-10
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1993-03-02 - 2001-12-10
Orhei, Voroteţ |
||
Administrator |
1998-11-03 - 2014-04-14
Cahul, str. Strada Veche, 127/1 |
||
Administrator |
1993-05-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 13, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2001-12-10
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2000-05-04
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2000-09-25
Orhei, Hîjdieni |
||
Administrator |
2001-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 168 |
||
Administrator Comisia Comisia Comisia |
2002-11-28
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
1993-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 173 |
||
Lichidator Administrator |
2001-04-28
Taraclia, Vinogradovca |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2019-06-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 36 |