|
|
2001-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 16/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1993-02-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 11, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1993-10-21
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2001-12-03 - 2014-06-05
Donduşeni, Teleşeuca
|
|
|
|
2001-06-01 - 2014-01-15
Taraclia, Aluatu
|
|
|
|
2003-07-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1995-11-21 - 2019-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 917
|
|
|
|
2003-07-15 - 2007-04-11
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 2
|
|
|
|
2000-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 54
|
|
|
|
2013-10-17
Edineţ, Zăbriceni
|
|
|
|
2003-09-04
mun. Chişinău, Grătieşti, str. 1 Mai, 31
|
|
|
|
1993-12-10 - 2021-02-16
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2001-12-19 - 2013-02-07
Soroca, Niorcani
|
|
|
|
1992-05-30
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1996-02-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2003-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Dosoftei, 102, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1996-12-10
Nisporeni, str. Ion Vodă, 13
|
|
|
|
1993-09-23 - 2017-03-13
Căuşeni, Căinari, str. Leonidov, 19
|
|
|
|
1993-06-14
Ialoveni, str. Neaga Şt., 6
|
|
|
|
1998-04-16
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
2000-02-25 - 2013-07-03
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
PLEŞCA RADU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2002-01-31 - 2013-08-12
Ungheni, Todireşti
|
|
|
|
2006-08-22
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 205
|
|
|
|
2003-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1994-09-20 - 2018-06-09
Cahul, str. Negruzzi C., 123, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1996-06-28 - 2019-07-10
Cantemir, Enichioi
|
|
|
|
1995-02-07 - 2018-06-09
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1995-06-16
Anenii Noi, str. Timireazev, 51
|
|
|
|
1995-01-10 - 2018-06-09
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
1996-04-01 - 2018-06-09
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-06-13
Criuleni, Izbişte
|
|
|
|
1994-07-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 194, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-12-19 - 2019-07-10
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1993-04-23
Donduşeni, Sudarca
|
|
|
|
2003-10-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/3, ap.(of.) 5
|
|