Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-11-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 5 |
||
Administrator |
1993-05-19 - 2000-11-27
UTA Găgăuzia, Bugeac |
||
Administrator |
1993-08-18 - 2000-06-30
Cahul, Frumuşica |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2001-07-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 105 |
||
Administrator |
2000-12-27
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47/1 |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2000-02-25
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2008-07-25
Cahul, Brînza, str. Octombrie, 58 |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2000-11-27
UTA Găgăuzia, Cotovscoe |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2015-05-27
Cantemir, str. Marinescu Al., 23 |
||
Administrator |
2002-11-30
Cahul, str. Rumeanţev P., 65 |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2002-07-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. <, 14 |
||
Administrator |
1995-09-19 - 2019-07-09
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2018-12-07
Glodeni, str. Uzinelor, 15 |
||
Administrator |
2002-04-04 - 2006-06-20
Ocniţa, Verejeni |
||
Administrator |
1995-05-15 - 2011-03-17
Edineţ, str. Doina, 8 |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2001-03-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 283 |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2000-05-12
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă |
||
Administrator |
1993-02-04
Hînceşti, Cărpineni, str. Komarov str-la, 42 |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2000-10-26
UTA Găgăuzia, Ferapontievca |
||
Administrator |
1992-12-22 - 2013-05-21
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2001-01-10
Criuleni, Steţcani |
||
Administrator |
1999-03-11
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Administrator |
2002-11-01
Drochia, str. Călinescu George, 11 |
||
Administrator |
1993-01-15 - 1999-12-27
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi |
||
Administrator |
1993-01-18 - 2000-08-28
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
1993-12-17 - 2002-01-29
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
1996-11-20 - 2019-06-04
Bălţi, str. Armoniei, 22 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2001-02-28
Căuşeni, Căinari, str. Negraia, 46 |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2000-03-30
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
1996-05-30 - 1999-12-03
Anenii Noi, Ochiul Roş |
||
1992-09-17 - 2002-08-05
Călăraşi, Temeleuţi |
|||
Administrator |
1994-03-10 - 2001-04-09
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.) 45 |
||
1994-04-07 - 2010-03-03
Nisporeni, str. Alecsandri Vasile, 24 |
|||
Administrator |
2006-05-31
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2005-12-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 7 |