Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-04-08 - 2000-10-26
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1998-07-10 - 2000-08-24
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
1993-04-15 - 1999-12-23
Cantemir, Cîşla |
||
Administrator |
1993-04-30 - 2000-02-23
Cantemir, Porumbeşti |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2000-03-23
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1993-11-16 - 2000-02-26
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2000-01-28
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2002-07-31
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2001-07-04
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1994-12-23 - 1998-03-02
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2002-02-18
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1995-04-05 - 2002-05-29
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1995-06-08 - 2001-05-22
Cantemir, Porumbeşti |
||
Administrator |
2002-12-10 - 2011-09-02
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 1 |
||
Administrator |
2002-12-10 - 2011-08-23
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 1 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1999-12-27
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1996-08-13 - 2000-03-28
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1996-09-12 - 2000-03-28
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2000-06-26
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
1996-12-24 - 2000-01-28
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
1997-10-30 - 2000-03-24
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
1998-01-11 - 2000-03-30
Cahul, Doina |
||
Administrator |
1998-01-12 - 2000-08-28
Cantemir, Şamalia |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2017-12-13
Bălţi, str. 31 August fun., 3 |
||
Administrator |
1992-10-28 - 2001-12-27
Cahul, Burlacu |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-10-18
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2020-04-06
Orhei, str. 31 August, 32 |
||
Administrator |
1993-03-16 - 2000-09-29
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2006-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 162, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2018-01-05
Ocniţa, str. 40 ani Octombrie, 8 |
||
Administrator |
1993-04-08 - 2000-11-15
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1997-12-29 - 2000-01-28
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
1997-12-03 - 1999-11-27
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
1997-12-29 - 1999-12-24
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1993-11-23 - 2001-03-16
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 36 |