Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-07-20 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2019-07-08
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2008-07-07
Sîngerei, 1 |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2019-07-08
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1993-06-21 - 1995-02-02
Orhei, str. Eliberării, 166 |
||
Administrator |
1999-11-04
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1995-10-18 - 1998-12-16
Briceni, str. 31 August 1989, C.1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2005-11-25
Briceni, str. Prietenia, 18 |
||
Administrator |
2008-01-25
Edineţ, str. Independenţei, 14/B |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2019-05-31
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2001-12-06
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1999-03-16
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
1995-03-07 - 1995-08-15
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-07 - 2019-04-22
Leova, str. Soltîs Ion, 28 |
||
Administrator |
1995-06-06 - 2001-02-05
Orhei, str. Glavan Boris, 10 |
||
Administrator |
2005-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
2005-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
1995-09-11 - 2000-08-02
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2005-12-15
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 |
||
Administrator |
1996-04-30
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1996-04-05
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2001-07-26
Orhei, Cihoreni |
||
Administrator |
1998-08-10 - 1999-10-25
Orhei, str. Lazo S., 2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2011-12-23 - 2019-11-15
Briceni, str. Libertăţii, 16 |
||
Administrator |
1998-12-14 - 2001-05-29
Orhei, str. Lupu Vasile, 3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1993-06-02 - 2017-12-12
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 22, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1999-12-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1994-05-11
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2015-02-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1992-10-12 - 1999-07-29
Rezina, str. Aldea-Teodorovici Ion str-la, 9 |
||
Administrator |
1993-01-15 - 1996-01-12
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2001-06-22 - 2017-12-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 27/b, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-08-24 - 2000-02-24
Rezina, Gordineşti |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1997-03-06 - 2007-01-09
Anenii Noi, str. Zorile, 9 |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2015-04-03
Călăraşi, str. Bojole, 41, ap.(of.) 45 |