Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-07-17 - 2018-01-04
Soroca, str. Limba Română, 3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1993-09-24 - 2000-12-26
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin |
||
Administrator |
1993-11-23 - 2002-07-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 205, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2003-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2018-04-02
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 12, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1998-09-15
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1998-04-10
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-03-31 - 2012-02-17
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2011-02-21
Căuşeni, Copanca, str. Alba-Iulia |
||
Administrator |
1995-04-25
Ştefan Vodă, Purcari, str. Eliberatorilor |
||
Administrator |
2001-07-13 - 2012-06-13
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator Lichidator |
2001-09-20 - 2008-02-20
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1993-01-25 - 2000-09-29
Criuleni, Maşcăuţi |
||
Administrator |
1995-07-20
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1999-05-25
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1996-02-22
mun. Chişinău, Dobrogea |
||
Administrator |
1995-02-02
Criuleni, Porumbeni, str. Păcii, 30 |
||
Administrator |
2004-09-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 89, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2004-09-22
Anenii Noi, Hîrbovăţ, str. Lazo S., 20 |
||
Administrator |
1994-07-19
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă |
||
Administrator |
2004-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 9 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-07-03
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2004-10-28
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1997-10-01 - 2000-01-21
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1997-10-08 - 2000-02-03
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1997-11-19
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1999-06-29
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
1998-06-05
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1998-08-24
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
1998-08-24
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
1998-12-03 - 1999-09-30
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
1999-02-23
mun. Chişinău, Budeşti |