Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-10-29 - 2017-12-11
Bălţi, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1993-07-08 - 2017-12-11
Bălţi, str. Bulgară, 73, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2000-02-26
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1996-09-24 - 1999-12-27
Cantemir, Lingura |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-30 - 2015-11-24
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
2012-07-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Avicenna str-la, 12/1 |
||
Administrator |
1997-09-23 - 2002-05-29
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1997-10-13 - 2000-03-24
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
1995-08-21 - 2017-10-06
Cahul, str. Viteazul Mihai, 1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2002-02-06
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2000-03-29
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1993-06-07 - 1999-12-27
Cahul, Manta |
||
Administrator Lichidator |
2001-07-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Krupskaia, 8 |
||
Administrator |
1996-11-12 - 2024-02-09
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1993-11-24 - 2018-10-24
Edineţ, str. Kalinin, 19 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2002-07-04
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2008-03-26
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 101 |
||
Administrator |
1996-05-21 - 2002-10-15
Cahul, str. Mitropolit Dosoftei, 4 |
||
Administrator |
1994-09-02 - 2017-10-03
Donduşeni, str. Independenţei, 2/2, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-12-13 - 1999-10-28
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
1997-12-01 - 2000-01-26
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 70 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2001-05-25
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-04-15
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2000-03-24
Cahul, Huluboaia |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2000-05-29
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
1999-03-31
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1998-11-30 - 2005-11-16
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2000-01-27
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
1995-01-03
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 60 |
||
Administrator |
1996-10-07
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2019-07-05
Cantemir, Cania, str. Eminescu Mihai, 62 |
||
Administrator |
1995-09-07 - 2018-01-04
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
1992-11-09 - 2019-07-05
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2019-07-05
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1994-09-07 - 2019-07-05
Cantemir, Coştangalia |