|
|
1993-05-26 - 2000-09-11
mun. Chişinău, Tohatin, str. Păcii, 1
|
|
|
|
1995-04-26 - 2017-03-22
Căuşeni, Baimaclia
|
|
|
|
1993-10-26 - 1998-08-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 147
|
|
|
|
1996-08-21 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dostoevschi, 12
|
|
|
|
2009-04-15
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
1993-06-16 - 2019-04-11
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 1/2
|
|
|
|
2002-11-13 - 2016-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77
|
|
|
|
2000-06-14 - 2020-09-04
Şoldăneşti, Receşti
|
|
|
|
1995-07-20 - 2021-01-20
Taraclia, str. Ceapaev, 72
|
|
|
|
1994-07-21 - 2020-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 201/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1992-06-24 - 2005-06-22
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1995-04-28
mun. Chişinău, Grătieşti
|
|
|
|
1996-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/5, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2002-01-31 - 2021-09-16
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
1996-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 58, ap.(of.) 97
|
|
|
|
1996-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1996-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2008-09-25 - 2021-09-14
Briceni, str. Uzinelor, 22, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1997-08-15 - 2017-12-26
Cahul, Manta
|
|
|
|
2010-11-09
Edineţ, Hancăuţi
|
|
|
|
2012-07-04
Donduşeni, str. Vieru Igor, 18
|
|
|
|
1996-07-08 - 2010-03-02
Anenii Noi, Todireşti
|
|
|
|
1992-05-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1998-03-20 - 2001-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Lalelelor, 5
|
|
|
|
1994-08-29 - 2018-05-26
Cahul, str. Tineretului, 4, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-01-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 42, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-05-31 - 2017-03-27
Orhei, str. Meşteşugarilor, 48
|
|
|
|
2001-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39/3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2013-06-18
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2011-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/5, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2011-01-21
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
1993-02-15 - 2018-01-29
Ungheni, str. Creangă Ion, 21, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2017-07-27 - 2024-01-15
Rîşcani, str. Damian L., 38
|
|
|
|
2001-10-19 - 2021-01-22
Teleneşti, Tîrşiţei
|
|
|
|
2006-10-18 - 2021-01-29
Edineţ, Gordineşti
|
|