Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 18, ap.(of.) 23 |
||
Administrator Administrator |
2013-07-09
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2001-08-12 - 2022-01-21
Briceni, str. Independenţei, 32 |
||
Administrator |
2013-09-17
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1997-03-28
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 178 |
||
Administrator |
2013-05-27
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 9, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2013-07-04
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
2013-09-16
Donduşeni, Climăuţi |
||
Administrator |
2013-10-15
Ocniţa, Dîngeni |
||
Administrator |
2013-11-01
Edineţ, str. Frunze M., 1/a |
||
Lichidator |
2002-03-01 - 2010-11-05
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 8 |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2021-08-30
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator Lichidator |
2003-02-19 - 2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 14/4, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2013-01-16
Teleneşti, str. Basarab Matei, 15 |
||
Administrator |
2013-01-17
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 3 |
||
Administrator |
2000-11-20 - 2020-03-17
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator |
2013-04-09
Teleneşti, Zgărdeşti |
||
Administrator |
2013-06-18
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2013-02-13
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
1999-09-15
Călăraşi, str. Bojole, 3/A |
||
Administrator |
2013-07-02
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2013-10-09
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Puşkin A., 7 |
||
Administrator |
2013-02-20
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2017-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 6, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-06-20 - 2017-03-20
Nisporeni, str. Suveranităţii, 15, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2017-03-21
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
2014-05-19
Cahul, str. Murafa Simion, 2 |
||
Administrator |
2011-07-13
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1994-09-28 - 2022-07-14
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2019-01-02
Edineţ, str. Independenţei, 175/A |
||
Administrator |
2011-02-10
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1997-04-17 - 2012-08-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25 |
||
Administrator |
1994-04-11 - 2018-05-25
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2001-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 162 |
||
1998-02-02 - 2008-07-29
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 123/42 |