Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2008-06-24
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1999-07-27 - 2021-10-21
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2011-10-03
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2011-09-27
Donduşeni, Teleşeuca |
||
Administrator |
2011-10-12
Edineţ, str. Meşterul Manole, 15 |
||
Administrator |
2011-12-12
Edineţ, Lopatnic |
||
Administrator |
2011-10-26
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2011-12-28
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2018-11-12
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2018-02-05
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
1994-05-17 - 2012-08-07
Rîşcani, str. Musicescu G., 13, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2011-12-14
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator |
2011-12-14
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-02-09
Orhei, Budăi |
||
Administrator Lichidator |
1996-10-10 - 2011-03-04
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-07-28 - 2011-02-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2011-02-14
Orhei, str. 31 August, 11, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1997-04-02 - 2011-02-14
Orhei, str. Zemţov Piotr, 47 |
||
Administrator |
1997-09-22 - 2011-02-23
Orhei, str. Dimo N., 58 |
||
Administrator |
1997-06-25 - 2011-03-03
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2011-03-03
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2011-03-01
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2011-05-04
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2017-07-21
Ocniţa, str. Industrială, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-11-16 - 2011-05-27
Orhei, str. Iachir I., 15, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2011-07-26
Orhei, str. 31 August, 30 |
||
Administrator |
1999-03-01 - 2011-09-29
Orhei, str. Cupcea V., 3, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2011-12-12
Şoldăneşti, str. Hajdău, 12 |
||
Administrator |
1994-12-14 - 2011-12-15
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2011-12-29
Orhei, str. Renaşterii Naţionale, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2002-03-19
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2001-05-08
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 7, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2014-02-27 - 2021-08-23
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-01-27
Căuşeni, Constantinovca |