Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-09-21
Orhei, Peresecina |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-28 - 2010-08-20
Rezina, str. 1 Mai, 10, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-25 - 2010-11-22
Rezina, str. Şciusev A., 9, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-18 - 2010-09-02
Rezina, str. 27 August, 50, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-10 - 2010-09-02
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 510 |
||
Administrator |
1996-02-23 - 2009-11-19
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2009-12-21
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2009-03-24
Floreşti, Ivanovca |
||
Administrator |
1997-12-01 - 2014-01-10
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2009-08-17
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
2009-09-03
Ştefan Vodă, Purcari, str. Eminescu Mihai, 3 |
||
Administrator |
2009-09-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Păcii, 86 |
||
Administrator |
1992-08-19 - 2009-12-24
Căuşeni, str. Botanica, 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-05-15 - 2009-12-24
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2020-07-07
Orhei, str. Negruzzi C., 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-01-06 - 2017-06-27
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 22 |
||
1994-01-17 - 2008-12-30
Cahul, str. Garoafelor, 21, ap.(of.) 12 |
|||
Administrator |
2017-12-20 - 2024-02-29
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1996-05-02 - 2009-02-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 9 |
||
Administrator |
1993-08-11 - 2009-02-19
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 6, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1996-08-13 - 2009-02-19
UTA Găgăuzia, Avdarma |
||
Administrator |
1995-08-14 - 2009-09-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 1 |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2009-12-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Esenin S., 6 |
||
Administrator |
2020-01-17
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2017-02-23
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-25 - 2010-02-02
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1999-08-05 - 2018-06-21
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2010-02-05
Străşeni, str. Sportivă, 10 |
||
Administrator |
2010-02-05
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2018-06-15
Căuşeni, Taraclia, str. Păcii, 70 |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2018-06-15
Căuşeni, Coşcalia, str. Miciurin, 1 |
||
Administrator |
2014-11-04
Criuleni, str. Chişinăului, 7 |
||
Întreprinderea Individuală POPA ION Lichidator Administrator |
1995-04-05 - 2010-03-15
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2019-10-29
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-10-09
Căuşeni, Florica |