Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-06-14 - 2018-05-12
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
1995-01-11 - 2018-05-12
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 131, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2018-05-12
Cahul, str. Vişinilor, 44 |
||
Administrator |
2014-06-09
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1992-11-19 - 2012-03-20
Bălţi, str. Bulgară, 23, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1994-11-23
Anenii Noi, str. Chişinăului, 52, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1994-07-12 - 2017-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2009-03-31
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 52, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2009-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 127, ap.(of.) 300 |
||
Administrator |
2010-06-15 - 2024-02-26
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2017-05-12
Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 56 |
||
Administrator |
2004-03-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 1/2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2009-09-10 - 2019-04-03
Orhei, Peresecina, str. Rareş Petru, 16 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2017-05-12
Glodeni, str. Păcii, 7 |
||
Administrator |
1992-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1998-12-23 - 2015-04-29
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2012-01-17
Briceni, Larga |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-17 - 2010-07-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
Întreprinderea Individuală MOSTOVEI VICTOR Lichidator Administrator |
1994-04-25 - 2007-10-09
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
2009-07-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 40/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-06-26 - 2017-09-12
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
1995-07-21
Anenii Noi, str. Coroliov, 45 |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2017-09-12
Cahul, str. Sanatoriului, 12, ap.(of.) 31 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1999-06-29
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 45 |
||
Administrator |
2004-08-26
Ştefan Vodă, Tudora, str. Nistreană, 75 |
||
Administrator |
1995-06-30
Anenii Noi, str. Viilor, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-01-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/2, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1995-08-15
Anenii Noi, Cobusca Nouă, str. Păcii, 10 |
||
Administrator |
1995-01-12
Anenii Noi, Teliţa |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2012-04-24
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1999-07-03 - 2009-04-30
Sîngerei, str. Independenţei, 140, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-10-22 - 2017-05-05
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2018-01-26
Ungheni, Hîrceşti |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-21 - 2009-09-09
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-11 - 2009-09-09
Glodeni, str. Decebal, 45 |