Vegetable culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-12-05 - 2022-09-01
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2020-02-12
Făleşti, str. Bălţului, 17, ap.(of.) 29 |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
1999-09-10 - 2021-12-13
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1995-03-31
Ialoveni, str. Sihastrului, 7, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-06-09
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-01-31
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1994-08-03 - 2020-02-12
Glodeni, str. Alecsandri Vasile, 24 |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2019-10-01
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1994-10-26 - 2019-10-08
Rîşcani, str. Luceafărul, 29 |
||
Administrator |
1999-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10 |
||
Administrator |
1999-04-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. <, 1 |
||
Administrator |
1999-10-19 - 2005-12-23
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1992-08-21 - 2018-06-22
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
1996-11-11 - 1999-11-25
Drochia, Fîntîniţa |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2020-02-12
Sîngerei, Bursuceni |
||
Administrator |
2020-12-03
Rîşcani, Bulhac |
||
Administrator |
1994-01-11
Teleneşti, str. Neculce Ion, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2015-12-24
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1994-08-02 - 2020-02-12
Sîngerei, Biruinţa, str. Sportivă, 38 |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2022-03-02
Cahul, str. Viteazul Mihai, 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-05-03
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Coşbuc G., 6 |
||
Administrator |
2013-03-12 - 2016-01-18
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Mateevici A., 29 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-12-12 - 2017-09-22
Soroca, str. Cosăuţului, 2 |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2003-02-27
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1999-08-12 - 2003-01-24
Străşeni, str. Ureche Gr., 32 |
||
Administrator |
1995-03-21 - 2003-04-14
Glodeni, str. Porumbescu Ciprian, 25 |
||
Administrator |
1992-08-07 - 2003-07-09
Bălţi, str. Miciurin, 7 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2003-05-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/2, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1998-02-02 - 2003-07-09
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2004-02-27
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1994-08-09 - 2003-08-26
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2003-06-09
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1994-02-15 - 2003-07-14
Leova, str. Ştefan cel Mare, 95 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2003-08-28
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2004-05-10
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 98, ap.(of.) 17 |