|
|
2003-11-25 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 20/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2003-11-06 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 63, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2007-10-24 - 2018-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23
|
|
|
|
1995-03-21 - 2019-07-03
Străşeni, Cojuşna, str. Lazo S., 90
|
|
|
|
1996-01-31 - 2007-06-18
Soroca, Vădeni
|
|
|
|
1995-10-09 - 2016-03-21
Edineţ, str. 31 August 1989, 55
|
|
|
|
2005-01-18 - 2021-11-09
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
2006-04-11 - 2021-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1
|
|
|
|
2007-04-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 146
|
|
|
|
2005-09-29 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 14
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1
|
|
|
|
2006-03-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. Dacia, 39/1
|
|
|
|
2004-10-29 - 2021-11-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/3, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1999-04-29
Briceni, Lipcani, str. Gastello, 31
|
|
|
|
2006-01-23 - 2021-11-15
Ialoveni, str. Merilor, 42
|
|
|
|
2008-09-12 - 2021-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 194
|
|
|
|
2007-04-20 - 2023-04-03
Soroca, str. Viilor, 19, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1993-03-26 - 2019-08-08
Edineţ, str. Staroobreadcescaia, 28
|
|
|
|
2008-01-15
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2008-01-17
Briceni, Larga
|
|
|
|
2008-01-15 - 2021-11-17
Anenii Noi, str. Zarecinaia, 14
|
|
|
|
2002-12-16 - 2018-10-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Coloniţa, 147
|
|
|
|
1997-03-24 - 2016-03-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 9, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2008-01-17 - 2016-03-25
Donduşeni, Pocrovca
|
|
|
|
1995-05-03 - 2018-02-22
Edineţ, str. Independenţei, 15, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-02-08
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 7, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-02-14
Donduşeni, Climăuţi
|
|
|
|
2008-02-15
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2005-06-24 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1996-03-19 - 2019-08-09
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
1994-02-11 - 2011-09-09
Edineţ, str. Miciurin, 11
|
|
|
|
2004-12-30 - 2020-02-12
Criuleni, str. Eminescu M. bd., 2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2006-11-16 - 2021-11-23
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2000-04-03 - 2016-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1, ap.(of.) 823
|
|
|
|
2003-11-24 - 2016-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|