|
|
2006-04-12 - 2020-11-11
Ocniţa, str. Independenţei, 39
|
|
|
|
2002-12-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Glavan Boris, 5
|
|
|
|
1994-09-22 - 2008-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 150
|
|
|
|
1996-01-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2003-01-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lăpuşnei, 20
|
|
|
|
2002-04-22 - 2008-04-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 17, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-02-01 - 2019-01-30
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2007-02-06 - 2019-01-30
Drochia, str. Sorocii, 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 3, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-03-15
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Decebal, 2, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2007-12-07 - 2019-01-30
Drochia, Ochiul Alb
|
|
|
|
1995-09-06 - 2019-11-21
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2003-01-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2003-02-04 - 2010-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/3A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 399
|
|
|
|
1996-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2001-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 4, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1999-09-23 - 2007-04-18
Dubăsari, Pohrebea
|
|
|
|
2008-01-29 - 2019-11-22
Criuleni, Boşcana
|
|
|
|
2003-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 135, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 17
|
|
|
|
1995-05-26
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Păcii, 7/2
|
|
|
|
2003-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 131, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-02-12 - 2009-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 21, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2002-09-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 58, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1992-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 39, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-09-22
Ialoveni, str. Constanţa, 112
|
|
|
|
1999-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 46
|
|
|
|
2003-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 15/A
|
|
|
|
2004-11-09 - 2020-08-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2006-06-06
mun. Chişinău, Băcioi, str. Stamati C., 14
|
|
|
|
1993-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 82 A
|
|
|
|
2006-06-07 - 2009-09-02
Floreşti, str. Ciobanu Serghei, 42
|
|
|
|
1996-05-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Florilor, 16/1, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2002-07-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Traian, 5/2, ap.(of.) 8
|
|