|
|
2016-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 83, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2011-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13
|
|
|
|
2011-07-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-11-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 73
|
|
|
|
2012-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2012-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 27
|
|
|
|
2000-01-21 - 2023-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2016-05-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/10
|
|
|
|
1998-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63
|
|
|
|
2010-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2010-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/1
|
|
|
|
2010-09-03 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10/3
|
|
|
|
2011-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-04-10 - 2020-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 27, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2006-02-20
Ştefan Vodă, Talmaza
|
|
|
|
2012-10-05 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2012-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 803
|
|
|
|
2012-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 20/3, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2012-12-03 - 2021-11-08
Criuleni, Hruşova
|
|
|
|
2015-08-19 - 2023-08-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2010-03-23 - 2023-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2000-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 47
|
|
|
|
2004-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 22, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
2005-09-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 37
|
|
|
|
2006-02-08 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 47, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57
|
|
|
|
2013-03-22 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 27, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2006-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 2
|
|
|
|
1993-06-28 - 2024-02-26
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 44, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2005-05-18 - 2024-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 78
|
|
|
|
2013-03-28 - 2019-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 27, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2007-12-04 - 2023-08-11
mun. Chişinău, Codru, str. Sitarului, 33
|
|
|
|
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7
|
|
|
|
1996-11-26 - 2016-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1
|
|
|
|
1992-11-30 - 2024-02-24
Străşeni, str. Costin Miron, 12
|
|