|
|
2004-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 7/1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2007-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-01-29 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 6/A, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2003-05-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 3
|
|
|
|
2003-10-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2003-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 35, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-04-17 - 2020-12-02
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-10-14 - 2023-12-01
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2001-06-25 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 13
|
|
|
|
2004-12-02 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/4, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2003-06-18 - 2008-07-18
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1a
|
|
|
|
2001-01-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 202, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2006-09-12 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 3, ap.(of.) 317
|
|
|
|
2002-07-16 - 2013-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Calea Basarabiei, 5
|
|
|
|
2002-10-16 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-06-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 1/1
|
|
|
|
2004-11-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13/1
|
|
|
|
2004-10-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 10, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2005-11-24
Străşeni, Micăuţi
|
|
|
|
2002-12-27 - 2010-04-08
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 50, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2003-11-26 - 2018-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4, ap.(of.) 1511
|
|
|
|
2004-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 77, ap.(of.) 10,14
|
|
|
|
2003-08-13 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 124
|
|
|
|
2004-07-30 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 17/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2021-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2007-04-26 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
1992-03-11 - 2023-08-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Arbore Z., 8, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2006-05-04 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 7, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1997-07-18 - 2019-06-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 2
|
|
|
|
2002-04-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/1, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-11-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rareş Petru, 17/A
|
|
|
|
2011-09-22
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 16, ap.(of.) 66
|
|
|
BULGARU ALA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2006-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) 219
|
|
|
|
2010-12-17 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2004-04-21 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 2, ap.(of.) 11
|
|