|
|
2007-07-03
Drochia, str. Doina, 26
|
|
|
|
2014-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2007-09-07
Floreşti, Vărvăreuca
|
|
|
|
2007-09-18
Soroca, Căinarii Vechi
|
|
|
|
1993-12-27
Soroca, Cosăuţi
|
|
|
|
2010-03-19
Leova, str. Vatlin Alexandr, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-11-21
Soroca, Slobozia-Cremene
|
|
|
|
2007-11-07
Floreşti, str. Dacia, 21/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-11-02
Floreşti, str. Cibotari Maria, 90
|
|
|
|
1996-10-22
Drochia, str. Mateevici A., 16
|
|
|
|
2007-11-23
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
2007-11-22 - 2009-11-12
Drochia, str. Bretela de circulaţie, 5
|
|
|
|
1992-06-30 - 2008-04-14
Soroca, Vărăncău
|
|
|
|
2014-09-19 - 2016-10-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Coloniţa, 117
|
|
|
|
2015-12-10 - 2020-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grătieşti, 22
|
|
|
|
2015-12-17 - 2020-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 33/3, ap.(of.) 37
|
|
|
TERZI IVAN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2008-05-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 23
|
|
|
|
1993-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 8
|
|
|
|
2015-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 96/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2016-07-28
Basarabeasca, Abaclia, str. Dodică Ion, 103/A
|
|
|
|
2009-04-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2015-07-23
mun. Chişinău, Goianul Nou, str. Pădurilor, 18
|
|
|
|
2003-12-01 - 2017-02-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 77
|
|
|
|
1998-01-06 - 2021-01-04
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 79
|
|
|
|
2008-02-21
Anenii Noi, Bulboaca, str. Decebal, 14
|
|
|
|
2012-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21
|
|
|
|
2003-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Floriilor, 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2015-10-06
Străşeni, Scoreni
|
|
|
|
2007-10-19
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2014-11-06
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
1992-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 30
|
|
|
|
1999-12-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2016-02-09 - 2020-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 98, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1997-11-11
Străşeni, Micăuţi
|
|
|
|
2003-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) 406A
|
|