Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1996-10-02 - 2006-10-25
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2011-09-06
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1993-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 70/2, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Şciusev A., 13, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
1993-01-28 - 2006-12-19
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Lichidator Administrator |
1992-12-10 - 2006-12-20
Rezina, str. Eminescu Mihai, 10, ap.(of.) 55 |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-02 - 2006-12-19
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 37 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-23 - 2006-12-20
Rezina, str. 1 Mai, 15, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2003-11-25 - 2021-06-09
Ungheni, str. Decebal, 20, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-17 - 2006-12-20
Rezina, str. Păcii, 65, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Lichidator |
2007-10-10 - 2016-12-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 27, ap.(of.) 5 A |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2012-12-20
Hînceşti, Ivanovca |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-24 - 2006-12-20
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2006-11-28
Orhei, str. Stamati C., 25 |
||
Administrator |
2006-05-24 - 2022-05-13
Orhei, Donici |
||
Lichidator Administrator |
1995-11-06 - 2006-10-24
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2020-03-06
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/8, ap.(of.) 24 |
||
Lichidator Administrator |
1997-10-10 - 2006-10-25
Rezina, str. 1 Mai, 11, ap.(of.) 56 |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-28 - 2006-10-24
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 32 |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-05 - 2006-10-25
Rezina, Horodişte |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-03 - 2006-10-25
Rezina, str. Păcii, 71, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1997-01-28 - 2006-10-24
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 5 |
||
Lichidator Administrator |
1996-04-25 - 2007-04-28
Rezina, str. 27 August, 13/A |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-26 - 2006-10-25
Rezina, str. Eminescu Mihai, 10, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-22 - 2006-10-25
Rezina, str. Pirogov N., 5, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-25 - 2006-10-25
Rezina, str. Păcii, 71, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1997-09-16 - 2006-10-25
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-05 - 2006-10-25
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 504/a |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-17 - 2006-10-25
Rezina, str. Basarabia, 6, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2004-01-19 - 2019-01-14
Cahul, Zîrneşti |
||
Lichidator Administrator |
1993-05-21 - 2007-11-30
Rezina, str. Basarabia, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-15 - 2017-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 111 |
||
Lichidator Administrator |
1994-01-27 - 2006-10-25
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 410 |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-11 - 2006-10-25
Rezina, str. Energeticienilor, 10/A, ap.(of.) 16 |