Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-04-28
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
1997-01-15 - 2006-07-11
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2018-09-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negreşteni, 8, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2004-04-08 - 2023-04-06
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
1995-12-05 - 2018-07-04
Cahul, str. Victoriei bd., 18 |
||
Administrator |
2006-08-25
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2016-10-26 - 2017-12-18
Cahul, str. Spirin Ivan, 94, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2009-06-22
Orhei, str. Alecsandri Vasile, 2 |
||
Administrator |
2017-02-03
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2006-05-11
Orhei, str. Iachir I., 34 |
||
Administrator |
1996-08-22 - 2006-09-15
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2006-05-12 - 2011-11-11
Orhei, str. Bălcescu N., 33 |
||
Administrator |
2004-12-27 - 2016-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 12, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2006-05-12 - 2009-10-15
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2019-01-14
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2000-03-15 - 2019-03-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/a, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2007-09-10
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2007-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/4, ap.(of.) 115 |
||
Administrator |
2006-05-22 - 2008-07-29
Rezina, str. 27 August, 58, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-03-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Livescu Ioan, 24 |
||
Administrator |
2006-05-17 - 2006-07-28
Orhei, str. Alecsandri Vasile, 16 |
||
Administrator |
2004-04-14
Rezina, str. 27 August, 48 |
||
Administrator |
2007-02-07 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/2, ap.(of.) 503 |
||
Administrator |
1998-11-02
Orhei, str. Eminescu M. bd., 19, ap.(of.) 20 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-20 - 2007-12-29
Rezina, str. 27 August, 50/A, ap.(of.) 73 |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-28 - 2006-10-25
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-11 - 2006-10-25
Rezina, Buşăuca |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-06 - 2006-10-25
Rezina, Ciorna, str. Gribov N., 32 |
||
Administrator |
2000-03-15 - 2019-03-27
Bălţi, str. Voluntarilor, 53, ap.(of.) 30 |
||
Lichidator Administrator |
1994-05-04 - 2006-10-25
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Lichidator Administrator |
1996-04-19 - 2006-10-25
Rezina, Saharna |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
1994-07-28 - 2006-10-24
Rezina, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-05-23 - 2009-06-09
Orhei, Morozeni |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-01 - 2006-10-24
Rezina, Lalova |