Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-02-19 - 2012-03-28
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 18, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2006-06-21
Taraclia, str. Panov O., 38 |
||
Administrator |
2000-10-13 - 2015-01-20
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2014-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 74, ap.(of.) of.602 |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2018-12-13
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2000-08-08
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1997-06-25 - 2009-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Jukov, 4 |
||
Administrator |
2003-04-21 - 2008-12-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kirov, 16 |
||
Administrator |
2010-11-26 - 2016-06-24
Cahul, str. Negruzzi C., 141, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2005-02-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Matrosov, 49 |
||
Administrator |
2011-09-22
Rezina, str. Orhei, 45/1 |
||
Administrator |
1999-10-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 178 |
||
Administrator |
2002-05-28 - 2008-09-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 19, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2000-10-26 - 2009-03-14
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2013-12-04
Ialoveni, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 189 |
||
Lichidator Administrator Administrator Administrator |
2014-02-04 - 2017-12-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1999-10-19
Cahul, str. Stroescu V., 48 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-09 - 2018-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4, ap.(of.) 32 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-12-19
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2009-12-17 - 2020-11-16
Anenii Noi, Todireşti |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2014-08-12
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2024-02-21
Străşeni, Lozova, str. Livezilor, 14 |
||
Administrator |
2009-05-14 - 2014-08-14
Donduşeni, str. 31 August, 106 |
||
Administrator |
1994-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 61/A |
||
Administrator |
2004-02-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. Sadoveanu M., 22 |
||
Administrator |
1998-01-12
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2002-05-30
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Gagarin Iu., 7 |
||
Administrator |
1999-11-19
mun. Chişinău, Condriţa |
||
Administrator |
2013-01-04 - 2019-07-25
Hînceşti, Cărpineni, str. Gagarin Iu., 5 |
||
Administrator |
2004-02-20
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
1994-08-10 - 2018-01-17
Edineţ, str. Kirpicinîi proezd, 23 |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-12
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 34, ap.(of.) 118 |
||
Administrator |
2004-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 52 |
||
Administrator |
2008-03-31 - 2014-08-28
Leova, Cazangic |