|
|
2007-01-26 - 2009-08-21
Leova, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2015-09-18 - 2021-03-11
Bălţi, str. Konev Ivan, 24, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2007-01-31
Hînceşti, str. Florilor, 1/A
|
|
|
|
2008-01-25
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August, 5/g
|
|
|
|
1998-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/2
|
|
|
|
1995-12-22 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1998-06-15 - 2018-05-08
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2016-10-04 - 2017-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2007-03-14
Leova, Romanovca
|
|
|
|
1995-06-02
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 42, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-02-02
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 60
|
|
|
|
2007-01-31 - 2023-08-10
Leova, str. Ureche Gr., 7
|
|
|
|
1996-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2016-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/2B, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2005-04-06
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
2002-03-13 - 2007-06-10
Hînceşti, str. Creangă Ion, 5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-02-05
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 46
|
|
|
|
1998-06-02 - 2018-05-08
Bălţi, str. Moscovei, 72
|
|
|
|
2016-06-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sf.Gheorghe, 9/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-10-13 - 2018-03-06
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2013-03-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cişmelelor str-la 1, 4
|
|
|
|
1997-12-09 - 2017-02-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2000-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cărbunari, 15/A
|
|
|
|
2007-03-17
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2007-02-12
Hînceşti, str. Cogîlnic, 7
|
|
|
|
1992-07-22 - 2017-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1994-03-21 - 2018-05-18
Cahul, str. Horelor, 14, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1993-09-28 - 2017-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 31
|
|
|
|
2007-05-03 - 2017-12-20
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 1/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2017-10-02 - 2022-05-20
Hînceşti, str. Lăpuşneanu Alexandru, 38
|
|
|
|
1996-09-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2
|
|
|
|
2007-02-12
Hînceşti, str. Lazo S., 47
|
|
|
|
1995-02-24 - 2017-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Oneşti, 9
|
|