Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-01-29
Briceni, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-01-16 - 2022-07-04
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2007-01-16 - 2023-02-17
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2007-01-25
Briceni, str. Crasnoarmeiscaia, 11, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 66, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-01-22
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2005-04-14 - 2017-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 8, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2007-01-31
Edineţ, str. Independenţei, 126, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2002-10-21 - 2022-09-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Calea Unirii str-la 1, 3 |
||
Administrator |
2002-10-30 - 2011-01-06
Străşeni, str. Ciorbă Toma, 7 |
||
Administrator |
2007-02-07
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2007-01-25
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2002-11-21 - 2017-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 49 |
||
1993-01-14 - 2008-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 111 |
|||
Administrator |
1993-05-11 - 2007-01-31
Ocniţa, str. Libertăţii, 42 |
||
Administrator |
1994-07-05 - 2007-01-31
Ocniţa, str. Feroviară, 2, ap.(of.) 2. |
||
Administrator |
2000-07-04 - 2007-01-31
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
1992-07-03 - 2020-03-09
Briceni, str. Independenţei, 35, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2024-04-05
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2007-08-02
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2017-02-03 - 2021-02-24
Orhei, str. Stamati C., 24, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-22 - 2007-11-14
Edineţ, str. Latiniei, 39 |
||
Administrator |
1995-08-24 - 2018-03-06
Orhei, str. Valul lui Traian, 19 |
||
Administrator |
2007-01-23 - 2011-06-30
Briceni, str. Naberejnaia, 4 |
||
Administrator |
1998-07-22 - 2018-05-03
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2011-11-08
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2009-04-10
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1995-03-01
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2015-03-24 - 2017-02-14
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2007-01-26
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 46 |
||
Administrator Lichidator |
2001-01-25
Orhei, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-07-26
Edineţ, Alexeevca |
||
Administrator |
2003-02-28 - 2017-09-29
Teleneşti, str. Renaşterii, 79, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2000-02-16 - 2018-04-27
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator Administrator |
2008-01-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/3, ap.(of.) 13 |