|
|
2008-11-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1995-10-18 - 2021-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 17
|
|
|
|
1996-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73
|
|
|
|
2007-10-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 60
|
|
|
|
2015-06-16
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
1993-11-09 - 2016-08-30
Străşeni, str. Mateevici A., 5, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2007-10-08 - 2023-04-10
Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 18
|
|
|
|
2006-09-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2016-11-18 - 2021-03-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 18/5
|
|
|
|
2005-05-18 - 2021-05-26
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 3
|
|
|
|
1997-10-23 - 2017-02-21
Orhei, str. Renaşterii, 16
|
|
|
|
2004-11-26 - 2019-06-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 73/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
1996-09-09 - 2016-08-29
Edineţ, str. Kirov, 54
|
|
|
|
1999-11-02 - 2016-09-09
Făleşti, Ciolacu Nou
|
|
|
|
1998-08-06 - 2007-10-24
Sîngerei, Biruinţa, str. Stamati C., 9/a, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1995-07-19 - 2007-10-24
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
2007-10-22
Făleşti, Taxobeni
|
|
|
|
2005-06-22 - 2021-06-30
Briceni, str. Independenţei, 23, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-02-20 - 2015-09-15
Taraclia, Valea Perjei, str. Molotkov Fiodor, 4
|
|
|
|
1994-11-23 - 2007-10-24
Sîngerei, str. Tineretului, 2
|
|
|
|
1993-09-27 - 2007-10-24
Sîngerei, str. Crihan Anton, 11, ap.(of.) 110
|
|
|
|
1998-04-16 - 2007-10-24
Sîngerei, str. Basarabiei, 56
|
|
|
|
1992-12-25 - 2007-10-24
Sîngerei, Slobozia-Chişcăreni
|
|
|
|
1993-10-10 - 2007-10-24
Sîngerei, Dobrogea Veche
|
|
|
|
1998-05-27 - 2007-10-24
Sîngerei, str. Pieţii, 12, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1996-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Izmailovscaia, 112, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-10-16
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2007-10-15 - 2009-06-04
Bălţi, str. Costin Miron, 19/A
|
|
|
|
2014-06-05
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 99/3, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1994-05-20
Bălţi, str. Glavan Boris, 33, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1996-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2015-08-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2006-06-26 - 2019-01-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 11/3, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2002-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 40
|
|