|
|
2024-07-15
Rezina, str. Florilor, 7
|
|
|
|
1993-05-14
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Eminescu Mihai, 16
|
|
|
|
1995-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 59, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1995-02-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Glavan Boris, 6
|
|
|
|
2001-07-09
Drochia, Miciurin
|
|
|
|
2024-07-08
Străşeni, Rădeni
|
|
|
|
2024-07-08
mun. Chişinău, Durleşti, str. Renaşterii str-la, 111 A
|
|
|
|
2024-07-08
Străşeni, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 11
|
|
|
|
2024-07-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
1996-04-08
Orhei, Furceni
|
|
|
|
1995-02-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/3, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2012-01-26
Orhei, Sirota
|
|
|
|
2017-02-17
Orhei, Sirota
|
|
|
|
2019-11-05
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
2020-02-03
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
2020-03-12
Orhei, Sirota
|
|
|
|
2001-12-21
Rîşcani, Branişte, str. <, -
|
|
|
|
1999-08-10
Rîşcani, Branişte, str. <, -
|
|
|
|
2024-06-21
Donduşeni, Pocrovca
|
|
|
|
2024-07-18
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2024-06-24
Criuleni, Paşcani, str. Calea Orheiului
|
|
|
|
1993-04-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1995-01-26 - 2024-08-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 17, ap.(of.) 83
|
|
|
|
1995-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici Alexandru, 5/A, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1995-01-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2020-03-13 - 2024-07-18
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
1994-12-27
mun. Chişinău, Vatra, str. Gagarin Iuri, 30
|
|
|
|
1994-12-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 89, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 106, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1994-10-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 152, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1994-09-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciobanu Tamara, 14
|
|
|
|
1994-09-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 59
|
|
|
|
1993-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
2005-11-14 - 2024-07-18
Edineţ, Burlăneşti
|
|