Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-03-22 - 2012-04-10
Teleneşti, Văsieni |
||
Administrator |
1992-08-26 - 2017-09-21
Orhei, str. Iachir I., 9 |
||
Administrator |
2016-09-07 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 85/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-03-22 - 2021-04-12
Rezina, Mincenii de Sus |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-22 - 2010-02-23
Rezina, str. 27 August, 56 |
||
Administrator |
2013-03-07
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
1992-12-18 - 2011-02-14
Orhei, str. Fierarilor, 3 |
||
Administrator |
2016-12-27
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2004-06-03 - 2022-02-25
Glodeni, str. Lupu Vasile, 29 |
||
Administrator |
1999-09-06 - 2019-03-27
Bălţi, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2018-11-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Balcani str-la 1, 19 |
||
Administrator |
2004-11-08 - 2016-10-13
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2004-06-02
Soroca, str. Mateevici A., 2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2020-11-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 3 |
||
Administrator |
2004-05-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 3/A |
||
Administrator |
1993-05-26 - 1999-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 79 |
||
Administrator |
2004-06-01
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Tcacenco, 22 |
||
Administrator |
2004-05-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/1, ap.(of.) CĂM. |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2016-11-01
Orhei, Lucăşeuca |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-15 - 2006-12-17
Rezina, str. Podgornaia, 3 |
||
Administrator |
2004-09-27
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
2006-03-28
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 38 |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-12-17
Rezina, str. 27 August, 15, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-22 - 2006-12-17
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2020-01-20
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-14 - 2006-12-17
Rezina, str. 1 Mai, 11, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2009-05-05
Bălţi, str. Sorocii, 16/1 |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-26 - 2006-12-18
Rezina, str. Cetatea Albă, 15 |
||
Administrator |
2020-07-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Chilia, 43, ap.(of.) 32 |
||
Administrator Lichidator |
1995-06-30 - 2006-12-17
Rezina, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-04-30 - 2008-03-18
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/B, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2006-03-22 - 2024-04-12
Orhei, Mîrzaci |
||
Administrator |
2004-05-24
mun. Chişinău, Codru, str. Puhoi, 41, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-10-30 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 83 |
||
Administrator |
2006-04-03 - 2009-12-28
Orhei, str. Iachir I., 35, ap.(of.) 10 |