Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-11-25 - 2018-01-23
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
1996-02-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Matrosov, 104 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2009-01-13
Briceni, str. 31 August 1989, 11, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2008-11-03
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2010-06-03
Sîngerei, str. Ciuluc, 44 |
||
Administrator |
2011-12-27
Bălţi, str. Slobozia Nouă, 46 |
||
Lichidator |
2002-02-15 - 2016-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 34 |
||
Administrator |
2005-11-02 - 2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cameniţa, 4/A |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-20 - 2016-04-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 28, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-12-14 - 2017-06-23
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2016-06-27
Taraclia, Budăi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-12-20 - 2006-07-18
Donduşeni, str. Cantemir D., 2 |
||
Administrator |
2006-07-13
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1992-07-30 - 2007-09-18
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
1992-12-02 - 2018-01-23
Edineţ, str. Gribov N., 19 |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2009-05-12
Briceni, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-08-06 - 2011-03-31
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
2015-08-21
Cahul, str. Eminescu M., 28, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1992-11-25 - 2006-07-20
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 13 |
||
Administrator |
1992-05-22 - 2006-07-20
Donduşeni, str. Feroviarilor, 13/A |
||
Administrator |
1998-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi A., 42, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2006-08-01
Briceni, str. Farmaciei, 3 |
||
Administrator |
1997-02-03 - 2007-02-14
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2006-07-26
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2013-03-05
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2006-08-01 - 2008-12-25
Donduşeni, str. 31 August, 11, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-04-17 - 2006-07-31
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1995-01-27
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2018-07-12
Taraclia, Corten, str. Kirov, 33 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-04 - 2016-11-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28 |
||
Administrator |
2012-12-19 - 2020-09-11
Şoldăneşti, str. Ceapaev, 44 |
||
Administrator |
1998-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 42, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2018-03-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
2003-07-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2006-08-07
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 10, ap.(of.) 32 |