Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-11-02 - 2017-09-25
Orhei, str. Miciurin, 18 |
||
Administrator |
2007-03-20 - 2010-10-25
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2007-04-03
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2007-03-20
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2017-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 1/3, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1992-11-23 - 2007-05-31
Orhei, str. Mahu Vasile, 73 |
||
Administrator |
2007-03-20
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 8, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1997-11-24 - 2007-06-06
Rezina, Sîrcova |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-13 - 2007-04-12
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2017-09-25
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-01-11
Donduşeni, str. Kalinin, 33 |
||
Administrator |
2007-01-22
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2016-09-26
Cahul, str. Şolohov Mihail, 34, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2003-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 5/A |
||
Administrator |
2007-04-06
Orhei, str. Lupu Vasile, 183, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2009-01-17
Orhei, str. Negruzzi C., 117, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-03-23
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2007-03-27
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2019-05-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 100, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-04-04
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2023-03-16
Orhei, Butuceni |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2017-09-25
Orhei, str. Negruzzi C., 113, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-03-11 - 2007-06-07
Orhei, str. Zemţov Piotr, 34 |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-02 - 2011-04-13
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2019-05-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 2/2, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
2016-07-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 123 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 9, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1994-05-06 - 2021-10-19
Rezina, str. Gogol, 16 |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2011-07-26
Orhei, str. Salciilor, 30 |
||
Administrator |
1997-10-23
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2001-09-06
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2007-03-27
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-06
Orhei, str. Nouă, 22 |
||
Administrator |
2007-04-05
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2007-04-17 - 2011-08-05
Orhei, str. Mahu Vasile, 87, ap.(of.) 19 |