DRUJININ TUDOR
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-11-12 - 2020-09-16
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Pădurilor, 2/2, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2004-08-21 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 240, ap.(of.) 49 |