Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-12-14 - 2024-07-30
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2024-07-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/1 |
||
Administrator |
2017-09-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1999-07-14
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1997-05-07
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2013-01-30
Edineţ, Terebna |
||
Administrator |
2024-07-30
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2001-10-05 - 2024-07-16
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
2005-08-25 - 2024-07-22
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2024-07-30
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
2024-07-22
Teleneşti, Văsieni |
||
Administrator |
2017-02-14
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator |
2024-07-30
mun. Chişinău, Stăuceni, str. <, f/n |
||
Administrator |
2019-11-15
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2020-12-18
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2017-02-21
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2024-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului, 7, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2024-07-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 14 |
||
Administrator |
2024-07-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 21, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-09-03 - 2024-07-31
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
2014-05-25
Donduşeni, Crişcăuţi |
||
Administrator |
2024-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 162 |
||
Administrator |
2008-09-19 - 2024-08-21
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2014-03-04 - 2024-08-28
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
2017-03-01
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2024-07-31
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2017-01-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2016-09-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2017-02-02
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2016-04-11
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2016-03-29
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-08-19
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2001-07-20 - 2024-07-18
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2004-03-01 - 2024-07-26
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2003-06-25 - 2024-07-26
Cahul, Badicul Moldovenesc |