Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2018-12-10
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2013-06-12
Ocniţa |
||
Administrator |
2012-08-30
Ocniţa |
||
Administrator |
2013-04-08
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2005-01-25
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2024-04-16
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2001-11-12
Leova, Sărata-Răzeşi |
||
Administrator |
2024-04-16
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
2009-12-30
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2024-08-09
Leova, Ceadîr |
||
Administrator |
2024-04-16
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator |
1999-05-14 - 2024-04-10
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2009-02-25
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
2014-01-10
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2018-06-21 - 2024-04-16
Şoldăneşti, Climăuţii de Jos |
||
Administrator |
1999-05-31 - 2024-04-18
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2021-02-16
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2021-02-01
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2000-10-02
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2017-12-12
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator |
2008-02-06
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2024-04-15
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
2018-03-15
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
2024-04-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 424 |
||
Administrator |
2024-04-16
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2016-08-26
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2001-07-01
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2007-01-10
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2024-04-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 9 |
||
Administrator |
2024-04-04
Cahul, Giurgiuleşti, str. Eminescu Mihai, 60 |
||
Administrator |
2015-02-02
Cahul, Alexandru Ioan Cuza, str. Băncilă, 12 |
||
Administrator |
2007-07-06 - 2024-04-01
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2005-01-05 - 2024-04-01
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2024-04-01
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2020-09-01 - 2024-04-11
Cahul, Slobozia Mare |