|
|
1995-08-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 42/3, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2015-01-21
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
2001-06-13 - 2020-01-22
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Marx Karl
|
|
|
|
1992-10-01 - 2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 16
|
|
|
|
2014-01-10
Căuşeni, Căinari, str. Doina 1, 3
|
|
|
|
2001-01-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 16/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2017-02-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 44/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2001-05-16
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1994-10-26 - 2012-02-13
Edineţ, str. Gagarin Iu., 62, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 19
|
|
|
|
2020-01-22
Căuşeni, Opaci
|
|
|
|
1995-08-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, 14, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1
|
|
|
|
1995-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64
|
|
|
|
1997-08-29 - 2012-02-14
Hînceşti, str. Calos Dumitru, 44
|
|
|
|
2007-10-24
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1993-04-14 - 2007-04-26
Străşeni, Găleşti
|
|
|
|
2007-04-24
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinău, 8
|
|
|
|
2004-06-22
Soroca, Ţepilova
|
|
|
|
2018-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 10, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2008-03-05 - 2021-01-27
Ocniţa, Grinăuţi-Raia
|
|
|
|
2006-05-03 - 2016-11-24
Drochia, Pelinia, str. Luceafărul, 11
|
|
|
|
2015-10-05
Criuleni, str. Trandafirilor, 28
|
|
|
|
1995-05-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2001-09-07 - 2008-03-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 5, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1995-05-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 48, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2007-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96/V, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-07-30 - 2021-01-27
Edineţ, str. Asachi Gh., 11
|
|
|
|
2004-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 259/2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2020-01-22
Căuşeni, Tocuz
|
|
|
|
2004-06-18 - 2023-06-26
Călăraşi, Răciula
|
|
|
|
1994-06-21 - 2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 2/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1995-02-10 - 2011-10-18
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 4/18
|
|
|
|
1995-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 43
|
|
|
|
2000-09-22
Cahul, Slobozia Mare
|
|